Hace unos días momarandu.com dio a conocer un informe nacional que daba cuenta de que los diputados nacionales de Corrientes se encontraban entre los que más faltaban a las votaciones. Ahora damos la nómina completa: no se encuentran discriminadas aquí ausencias por licencia médicas o por campaña electoral. La mayoría de ellos, de 31 votaciones solo asistió, en un promedio, a 14. De los siete diputados tres son de ECO Cambiemos y cuatro del Justicialismo. Todos asumieron en 2013
Según informe nacional de Congresoscopio, como última actualización al 15/09/2017, en la lista de los diputados nacionales correntinos se encuentra el número de proyectos presentados por cada uno y las ausencias a votar. Se aclara que no se hallan discriminadas las ausencias por licencias médicas ni por campaña electoral.
Los siete diputados nacionales correntinos asumieron en 2013 de los cuales, tres terminan su mandato en diciembre. Ellos son: Valdés, Semhan y Rubín. De los siete diputados nacionales, tres son de ECO Cambiemos y cuatro del Justicialismo.
Rubín y Semhan, los más presentes a la hora de votar.
DIPUTADOS NACIONALES CORRENTINOS – Ordenados alfabéticamente por apellido
1 – Dibdart, Julián – ECO Cambiemos
Proyectos de ley presentados en 2017 (hasta junio): 0
AUSENTE: de 31 votaciones estuvo ausente en 15
Período en que ocupará el cargo: 10/12/2015 - 09/12/2019
2 – Ferreyra, Araceli – Peronismo para la Victoria
Proyectos de ley presentados en 2017 (hasta junio): 5
AUSENTE: de 31 votaciones estuvo ausente en 12
Período en que ocupará el cargo: 10/12/2015 - 09/12/2019
3 – Macías, Oscar Alberto – Partido Justicialista
Proyectos de ley presentados en 2017 (hasta junio): 0
AUSENTE: de 31 votaciones faltó a 16
Período en que ocupará el cargo: 10/12/2015 - 09/12/2019
4 – Rubín, Carlos Gustavo - Partido Justicialista
Proyectos de ley presentados en 2017 (hasta junio): 15
AUSENTE: de 31 votaciones estuvo ausente en 9Su período vence en diciembre (10/12/2013 - 09/12/2017)
5 – Ruiz Arazón, José Arnaldo – Frente para la Victoria
Proyectos de ley presentados en 2017 (hasta junio): 1
AUSENTE: de 31 votaciones estuvo ausente en 11
Período en que ocupará el cargo: 10/12/2015 - 09/12/2019
6 – Semhan, María de las Mercedes – ECO Cambiemos
Proyectos de ley presentados en 2017 (hasta junio): 0
AUSENTE: de 31 votaciones estuvo ausente en 3
Su período vence en diciembre (10/12/2013 - 09/12/2017)
7 – Valdés, Gustavo Adolfo – ECO Cambiemos
Proyectos de ley presentados en 2017 (hasta junio): 7
AUSENTE: de 31 votaciones estuvo ausente en 26
Su período vence en diciembre – asumirá como gobernador de Corrientes (10/12/2013 - 09/12/2017)